-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 14e législature : Élu le 20 juin 2012 - Mandat du 20 juin 2012 (élections générales) au 20 juin 2017 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Du 9 décembre 2015 au 20 juin 2017
-
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Du 28 novembre 2014 au 8 décembre 2015
- Du 11 novembre 2014 au 13 novembre 2014
- Du 28 juin 2012 au 6 novembre 2014
-
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Du 13 novembre 2014 au 27 novembre 2014
- Du 7 novembre 2014 au 10 novembre 2014
-
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
-
Membre
-
Commissions spéciales et commissions ad hoc
-
Membre
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Du 13 décembre 2014 au 7 août 2015
-
Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises
- Du 3 juillet 2014 au 19 décembre 2014
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
-
Membre
-
Commissions permanentes non législatives
-
Secrétaire
-
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
- Du 22 janvier 2015 au 20 juin 2017
- Du 26 juillet 2012 au 14 janvier 2015
-
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
-
Membre
-
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
- Du 25 juillet 2012 au 20 juin 2017
-
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
-
Secrétaire
-
Missions d'information
-
Président
-
Mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
- Du 22 janvier 2014 au 28 octobre 2014
-
Mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
-
Membre
-
Mission d'information commune sur l'application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Du 15 octobre 2015 au 20 février 2017
-
Mission d'information commune sur la Banque publique d'investissement, Bpifrance
- Du 3 décembre 2014 au 30 septembre 2015
-
Mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
- Du 14 janvier 2014 au 28 octobre 2014
-
Mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
- Du 23 mai 2014 au 2 octobre 2014
-
Mission d'information commune sur l'application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
-
Président
-
Groupes d'études
-
Co-Président
-
Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
- Du 12 mai 2016 au 20 juin 2017
-
Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
-
Vice-Président
-
Chrétiens d'Orient
- Du 17 septembre 2014 au 20 juin 2017
-
Chrétiens d'Orient
-
Membre
-
Chrétiens d'Orient
- Du 9 septembre 2014 au 20 juin 2017
-
Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
- Du 12 mai 2016 au 20 juin 2017
-
Chrétiens d'Orient
-
Co-Président
-
Groupes d'amitié
-
Vice-Président
-
France-Israël
- Du 15 novembre 2012 au 20 juin 2017
-
France-Liban
- Du 20 novembre 2012 au 20 juin 2017
-
France-Israël
-
Membre
-
France-Israël
- Du 16 octobre 2012 au 20 juin 2017
-
France-Liban
- Du 16 octobre 2012 au 20 juin 2017
-
France-Israël
-
Vice-Président
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Conseil d'orientation des retraites
- Du 10 juillet 2012 au 20 juin 2017
-
Conseil d'orientation des retraites
-
Membre titulaire
-
Organismes extra parlementaires
Hauts-de-Seine (6e circonscription)
| Mandat clos le 20 juin 2017 (14e législature)